5 класс. Математика. Никольский, Потапов. Учебник. Упражнение 267

Ответы к упражнению 267

содержание

Вычислите.
а) 48 * 57 + 52 * 57

48 * 57 + 52 * 57 = (48 + 52) * 57 = 100 * 57 = 5700

б) 123 * 36 + 77 * 36
123 * 36 + 77 * 36 = (123 + 77) * 36 = 200 * 36 = 100 * 36 * 2 = 3600 * 2 = 7200

в) 145 : 5 + 455 : 5
145 : 5 + 455 : 5 = (145 + 455) : 5 = 600 : 5 = 120

г) 333 : 9 + 666 : 9
333 : 9 + 666 : 9 = (333 + 666) : 9 = 999 : 9 = 111

д) 6324 : 102 + 14076 : 102
6324 : 102 + 14 076 : 102 = (6324 + 14 076) : 102 = 20400 : 102 = 200

е) 2628 : 36 + 972 : 36
2628 : 36 + 972 : 36 = (2628 + 972) : 36 = 3600 : 36 = 100

Поделись с друзьями в социальных сетях: