5 класс. Математика. Никольский, Потапов. Учебник. Упражнение 97

Ответы к упражнению 97

содержание

Для упрощения вычислений полезно помнить, что
2 * 5 = 10; 4 * 25 = 100; 8 * 125 = 1000.

Пользуясь этими равенствами, вычислите устно:
а) 3 * 2 * 5

3 * 2 * 5 = 3 * (2 * 5) = 3 * 10 = 30

б) 2 * 7 * 5
2 * 7 * 5 = 7 * (2 * 5) = 7 * 10 = 70

в) 4 * 9 * 25
4 * 9 * 25 = 9 * (4 * 25) = 9 * 100 = 900

г) 7 * 25 * 4
7 * 25 * 4 = 7 * (4 * 25) = 7 * 100 = 700

д) 125 * 7 * 8
125 * 7 * 8 = 7 * (125 * 8) = 7 * 1000 = 7000

е) 12 * 8 * 125
12 * 8 * 125 = 12 * (8 * 125) = 12 * 1000 = 12 000

ж) 2 * 17 * 5
2 * 17 * 5 = 17 * (2 * 5) = 17 * 10 = 170

з) 16 * 25 * 4
16 * 25 * 4 = 16 * (25 * 4) = 16 * 100 = 1600

и) 13 * 125 * 8
13 * 125 * 8 = 13 * (125 * 8) = 13 * 1000 = 13 000

Поделись с друзьями в социальных сетях: