5 класс. Математика. Никольский, Потапов. Учебник. Упражнение 98

Ответы к упражнению 98

содержание

Вычислите:
а) 16 * 25 = 4 * (4 * 25) = 4 * 100 = 400

б) 82 * 5
82 * 5 = (41 * 2) * 5 = 41 * (2 * 5) = 41 * 10 = 410

в) 36 * 25
36 * 25 = (9 * 4) * 25 = 9 * (4 * 25) = 9 * 100 = 900

г) 25 * 32
25 * 32 = 25 * (4 * 8) = (25 * 4) * 8 = 100 * 8 = 800

д) 28 * 25
28 * 25 = (7 * 4) * 25 = 7 * (4 * 25) = 7 * 100 = 700

е) 16 * 125
16 * 125 = (2 * 8) * 125 = 2 * (8 * 125) = 2 * 1000 = 2000

ж) 64 * 125
64 * 125 = (8 * 8) * 125 = 8 * (8 * 125) = 8 * 1000 = 8000

з) 75 * 12
75 * 12 = (3 * 25) * (4 * 3) = (3 * 3) * (25 * 4) = 9 * 100 = 900

и) 75 * 44
75 * 44 = (3 * 25) * (4 * 11) = (3 * 11) * (25 * 4) = 33 * 100 = 3300

Поделись с друзьями в социальных сетях: