4 класс. Математика. Моро, Бантова. Учебник. Часть 2. Страница 106

Ответы к странице 106

содержание

5. Сравни значения площади.
50 а < 50 га (50 га = 5 000 а)
78 a = 7 800 м2
40 a = 4 000 м2

26 га > 260 а (26 га = 2600 а)
6 а 50 м2 < 700 м2 (6 а 50 м2 = 650 м2)
3 га 90 a < 400 а (3 га 90 a = 390 а)

6.
6 а 70 м2 + 30 м2 = 6 a 100 м2 = 7 а
8 га 15 а + 85 a = 8 га 100 а = 9 га

3 а – 75 м2 = 300 м2 – 75 м2 = 225 м2 = 2 а 25 м2
10 га – 40 а = 1 000 а – 40 а = 960 а = 9 га 60 а

1 а – 90 м2 = 100 2 – 90 м2 = 10 м2
1 км2 – 40 га = 1 000 000 2 – 400 000 м2 = 600 000 м2 = 60 га

7.
1) Площадь участка прямоугольной формы 6 соток. Сколько это квадратных метров?

6 соток = 6 * 100 м2 = 600 м2

2) Узнай длину этого участка, если его ширина 20 м; 12 м.
600 : 20 = 30 м
600 : 12 = 50 м

3) Какая площадь этого участка свободна, если на нём построен только дом, занимающий площадь 56 м?
600 – 58 = 544 м2

8.
30 а = 30 * 100 = 3 000 м2
85 га = 85 * 100 = 8 500 а

2 400 a = 2 400 : 100 = 24 га
3 800 м2 = 3 800 : 100 = 38 а

3 га = 3 * 100 = 300 а
9 км2 = 9 * 100 = 900 га

9. На сколько аров площадь 1 га больше площади 10 а? 45 а?
1 га = 100 а
100 – 10 = 90 (а)
100 – 45 = 55 (а)

Во сколько раз площадь 1 га меньше площади 1 км2
1 км2 = 1 000 000 м2
1 га = 10 000 м2
1 000 000 : 10 000 = 100 (раз)

10. Для дачных участков выделили 56 га земли. Сколько получится участков, если площадь каждого будет 10 соток?
56 га = 5 600 а
10 сот. = 10 а.
5 600 : 10 = 560 (у.) – получится.
Ответ: 560 участков.

11. У фермера два участка земли засеяны пшеницей. Площадь первого 18 га, а второго 30 га. С первого участка получили урожай по 32 ц пшеницы с гектара. Сколько центнеров пшеницы с каждого гектара получили на втором участке, если всего с двух участков собрали 1 416 ц пшеницы?
1) 18 * 32 = 576 (ц) – получили с первого участка.
2) 1 416 — 576 = 840 (ц) – получили со второго участка.
3) 840 : 30 = 28 (ц) – с 1-го гектара получили со второго участка.
Ответ: 28 ц.

12.
1) Рассмотри план дачного участка. Определи его площадь, площадь дома, сада и огорода, если 1 см2 изображает 50 м2.

Площадь на рисунке:
дачного участка: 3 * 5 = 15 см2
дома: 10 * 15 = 150 мм2 = 1 см2 50 мм2
сада: 3 * 2 = 6 см2
огорода: 3 * 1 = 3 см2

Площадь реальная:
дачного участка: 15 * 50 = 750 м2
дома: (1 см2 50 мм2) * 50 = 75 м2
сада: 6 * 50 = 300 м2
огорода: 3 * 50 = 150 м2

2) Запиши эти площади в порядке увеличения их значений.
75 м2, 150 м2, 300 м2, 750 м2.

Поделись с друзьями в социальных сетях: