4 класс. Математика. Моро, Бантова. Учебник. Часть 2. Страница 35

Ответы к странице 35

содержание

Что узнали. Чему научились.

1.
84 * 10 – 40 = 840 – 40 = 800
78 * 10 – 700 = 780 – 700 = 80

10 * (920 – 20) = 10 * 900 = 9 000
8 * (720 – 700) = 8 * 20 = 160

184 * 100 – 300 = 18 400 – 300 = 18 100
100 * 391 – 3 000 = 39 100 – 3 000 = 36 100

2.
50 : 50 * 100 = 1 * 100 = 100
24 * 10 : 8 = 240 : 8 = 30

15 * 2 * 100 = 30 * 100 = 3 000
48 : 3 * 10 = 16 * 10 = 160

25 * 4 * 100 = 100 * 100 = 10 000
100 : 2 : 10 = 10 : 2 = 5

180 : 2 + 210 * 4 = 90 + 840 = 930
150 : 3 + 250 * 4 = 50 + 1 000 = 1 050

3.

4. Выполни деление с остатком.
327 : 10 = 32 (ост. 7)
358 : 10 = 35 (ост. 8)
615 : 100 = 6 (ост. 15)

1 684 : 100 = 16 (ост. 84)
1 605 : 10 = 160 (ост. 5)
1 730 : 100 = 17 (ост. 30)

15 928 : 100 = 159 (ост. 28)
15 862 : 10 = 1 586 (ост. 2)
34 518 : 100 = 345 (ост. 18)

135 628 : 10 = 13 562 (ост. 8)
36 704 : 10 = 3 670 (ост. 10)
52 080 : 100 = 520 (ост. 80)

5. Вычисли удобным способом.
45 * (2 * 7) = (45 * 2) * 7 = 90 * 7 = 630
720 : (9 * 2) = (720 : 9) : 2 = 80 : 2 = 40
67 * (4 * 25) = 67 * 100 = 6 700
17 * 2 * 8 * 125 = (17 * 2) * (8 * 125) = 34 * 1 000 = 34 000

6.

7.

8.

9.
100 520 − 470 * 50 + 13 980 = 100 520 − 23 500 + 13 980 = 77 020 + 13 980 = 91 000

14 110 + 801 000 : 900 − 7 604 = 14 110 + 890 − 7 604 = 15 000 − 7 604 = 7 396

734 600 : 50 + 454 * 40 = 14 692 + 18 160 = 32 852

(560 − 12 240 : 30) + 145 = (560 − 408) + 145 = 152 + 145 = 297

400 000 − 867 * 400 = 400 000 − 346 800 = 53 200

9 805 + 146 510 : 70 = 9 805 + 2 093 = 11 898

8 213 * 30 − 12 240 : 30 = 246 390 − 408 = 245 982

1 140 : (2 076 − 2 056) = 11 140 : 20 = 557

10.
463 700 : 50 + 546 * 40 = 9 274 + 21 840 = 31 114

55 440 : 90 − 10 460 : 20 = 616 − 523 = 93

41 090 : 70 + 11 950 : 50 = 587 + 239 = 826

8 130 : 30 − 2 640 : 10 = 271 − 264 = 7

900 100 − (735 − 184) * 80 = 900 100 − 551 * 80 = 900 100 − 44 080 = 856 020

60 997 + (6 012 + 6 228) : 30 = 60 997 + 12 240 : 30 = 60 997 + 408 = 61 405

11. Какими могут быть длины сторон прямоугольника, периметр которого равен 26 см, а площадь — 40 см2?
5 см и 8 см

Проверка:
периметр: 2 * (5 + 8) = 2 * 13 = 26 см
площадь: 5 * 8 = 40 см2

12. Вычислительная машина работает так:

Какой ответ будет получаться на выходе из машины, если на входе будет число 47; 53; 28; 94?
47 → 2
53 → 2
28 → 1
94 → 1

Задание на полях.
Сравни площади фигур.

Площадь первой фигуры: 3 * (1 * 2) = 6 см2.
Площадь второй фигуры: 2 * 3 = 6 см2.
Таким образом, площади этих фигур равны.

Поделись с друзьями в социальных сетях: