4 класс. Математика. Моро, Бантова. Учебник. Часть 2. Страница 94

Ответы к странице 94

содержание

1. (Устно.) Вычисли.
450 – 30 * 4 + 70 : 10 = 450 – 120 + 7 = 330 + 7 = 337
280 : 7 + 160 * 5 + 70 = 40 + 800 + 70 = 910
650 + 350 – 80 : 2 * 5 = 1 000 – 40 * 5 = 1 000 – 200 = 800
180 + 20 * 6 – 75 : 25 = 180 + 120 – 3 = 297

2.
980 – (150 + 30) : 30 = 980 – 180 : 30 = 980 – 6 = 974
1 600 + (470 – 70) * 3 = 1 600 + 400 * 3 = 1 600 + 1 200 = 2 800
400 * 3 – (750 – 550) * 4 = 1 200 – 200 * 4 = 1 200 – 800 = 400
820 + (1 420 – 1400) * 8 = 820 + 20 * 8 = 820 + 160 = 980

3.
(860 + 40) – (560 — 60) : 100 = 900 – 500 : 100 = 900 – 5 = 895
(920 – 50) + (480 + 24) : 6 = 870 + 504 : 6 = 870 + 84 = 954
2 400 – (270 + 30) * (400 – 396) = 2 400 – 300 * 4 = 2 400 – 12 00 = 1 200
510 * 6 – (780 – 20) + (230 + 470) = 3 060 – 760 + 700 = 3 000

4. Поставь скобки, чтобы равенства были верными.
24 + 36 : (2 * 3) 24 + 36 : 6 = 24 + 6 = 30
(24 + 36) : 2 * 3 = 60 : 2 * 3 = 30 * 3 = 90
(24 + 36 : 2) * 3 = (24 + 18) * 3 = 42 * 3 = 126

(20 * 9 – 6) : 3 = (180 – 6) : 3 = 174 : 3 = 58
20 * (9 – 6 : 3) = 20 * (9 – 2) = 20 * 7 = 140
20 * (9 – 6) : 3 = 20 * 3 : 3 = 60 : 3 = 20

5.

а 200 200 320 с 20 40 80
b 80 90 90 d 4 5 10
а + b 280 290 410 с * d 80 200 800
а – b 120 110 230 с : d 5 8 8

6. Найди значения выражений.
1) а + 320 и а – 320, если а = 320; a = 400;

320 + 320 = 640
400 + 320 = 720
320 – 320 = 0
400 – 320 = 80

2) 720 * b и 720 : b, если b = 1; b = 2.
720 * 1 = 720
720 * 2 = 1 440
720 : 1 = 720
720 : 2 = 360

7. Вычисли.
1)
8 014 – 132 * 54 + 44 892 : 36 = 8 014 – 7 128 + 1 247 = 886 + 1 247 = 2 133

7 068 + 93 840 : 46 – 506 * 18 = 7 068 + 2 040 – 9 108 = 9 108 – 9 108 = 0

1 285 – 282 * 75 : 47 + 14 472 : 18 = 1 285 – 21 150 : 47 + 804 = 1 285 – 450 + 804 = 835 + 804 = 1 639

2)
(47 868 + 112 812) : 52 + (27 333 + 18 615) : 84 = 160 680 : 52 + 45 948 : 84 = 3 090 + 547 = 3 637

(40 600 – 38 956) * 33 – (15 100 – 14 125) * 11 = 1 644 * 33 – 975 * 11 = 54 252 – 10 725 = 43 527

(576 + 126 828 : 542) * (406 * 117 – 47 000) = (576 + 234) * (47 502 – 47 ООО) = 810 * 502 = 406 620

(199 430 – 119 * 805) : (148 + 8 536 : 88) = (199 430 – 95 795) : (148 + 97) = 103 635 : 245 = 423

Поделись с друзьями в социальных сетях: